湖北省人民政府省长和副省长有哪些
湖北省省委书记罗清泉,省长李鸿忠, 副省长李宪生、 郭生练 、汤涛、 田承忠、 赵斌、张岱梨、段轮一,秘书长尹汉宁;武汉市市委书记杨松,市长阮成发,副市长袁善腊、岳 勇、胡绪鹍、张学忙、刘顺妮、尹维真、孙 亚,市长助理万 勇,秘书长彭丽敏。
目前湖北省有7位 副 省 长。王 晓 东 负责省政府常务工作,综合协调宏观经济、一元多层次战略体系推进、应急管理等工作。郭 生 练 负责教育、科技、民族宗教、文化、新闻出版广电、体育等方面的工作。曹 广 晶 负责环保、住房和城乡建设、金融、证券、保险等方面的工作。
省长:李鸿忠 领导省政府全面工作。分管省监察厅、审计厅。副省长:李宪生 负责省政府常务工作,综合协调宏观经济、武汉城市圈、应急管理工作。
现在的省长是李鸿忠。副省长一共有下面几位:李宪生同志简历 李宪生,男,1954年9月生,山西阳曲人。在职博士研究生。 1970年12月至1973年3月,解放军1619部队战士。 1973年3月至1976年5月,武汉市国棉二厂工人。 1976年5月至1977年1月,湖北省武汉市纺织局党办秘书。
在十堰工作过的,现在在全国各地的领导
年,邓国政晋升为十堰市委副书记,随后担任副市长并代理市长,直至正式成为市长。他的政治影响力和城市治理能力在此期间得到了显著提升。1989年至1994年,他担任中共十堰市委书记,全面负责十堰市的党务和城市发展工作,期间的成绩斐然,备受瞩目。
任伟(党组书记、局长)全面主持工作 任伟,男,汉族,1978年2月出生,湖北十堰人,1997年8月参加工作,2001年12月加入中国共产党。中南财经政法大学财政学专业,研究生学历,硕士学位。1997年8月至2003年6月任湖北省地税局稽查局科员、副科长。
十堰市人民政府现任领导在十堰市人民政府,市长职务由周霁担任。他现任十堰市委副书记、市长,市政府党组书记,具有丰富的履历和教育背景。周霁出生于1964年5月,湖北襄阳人,中共党员,1984年毕业于华中科技大学电子与通信工程专业,拥有硕士学位。
现在,吴德洪经常在全国各地飞来飞去。进入公司后,他没有完整休过一天假,包括春节。无论在哪里,他总想着公司的发展。在公司里,他始终是是每天第一个上班,最晚一个离开公司。 从当年读不起书的穷孩子,到如今意气风发的青年才俊,吴德洪实现了辉煌的人生大跨越。回首过去,吴德洪非常谦虚。
十堰市教育局领导简介杨国顺,担任党委书记,主要负责党务工作,包括党办、老干部科、机关党委和东风分局的管理。他分管的领域包括计划财务科、体卫艺科以及教育技术中心(网络中心)。朱华伦,作为局长,全面掌管全局事务,具体负责教育的行政管理和决策。
湖北省委书记是谁
1、湖北省委书记:蒋超良 蒋超良,男,汉族,1957年8月出生,湖南汨罗人,研究生学历,经济学硕士,高级经济师,1981年5月加入中国共产党,1974年12月参加工作。现任中国共产党第十九届中央委员会委员,湖北省委书记、省人大常委会主任,省军区党委第一书记,湖北省第一总河湖长。
2、习覃在担任湖北省委书记期间,积极推动湖北的经济社会发展,特别是在科技创新、产业升级和生态文明建设等方面取得了显著成绩。他强调,湖北要发挥自身的地理和资源优势,加强与周边地区的合作,共同推动长江经济带的建设。在他的领导下,湖北的经济发展保持了稳定的增长势头,为全国的经济发展做出了积极贡献。
3、蒋超良,男,汉族,1957年8月出生,湖南汨罗人。现任中央候补委员,湖北省委书记、省人大主任。王晓东,男,汉族,1960年1月出生,江西信丰人。现任湖北省委副书记、省长。张昌尔,男,汉族,1956年8月出生,湖北黄石人。现任湖北省政协主席。
4、湖北省省委书记罗清泉,省长李鸿忠, 副省长李宪生、 郭生练 、汤涛、 田承忠、 赵斌、张岱梨、段轮一,秘书长尹汉宁;武汉市市委书记杨松,市长阮成发,副市长袁善腊、岳 勇、胡绪鹍、张学忙、刘顺妮、尹维真、孙 亚,市长助理万 勇,秘书长彭丽敏。
湖北省省委常委是哪几个
1、尔肯江·吐拉洪,男,维吾尔族,1964年6月出生,新疆喀什人。现任中央候补委员,湖北省委常委、统战部长。黄楚平,男,汉族,1962年10月出生,湖北黄冈人。现任湖北省委常委、常务副省长。王艳玲,女,汉族,1962年9月出生,河南内黄人。现任湖北省委常委、宣传部长。
2、湖北省委书记:蒋超良 蒋超良,男,汉族,1957年8月出生,湖南汨罗人,研究生学历,经济学硕士,高级经济师,1981年5月加入中国共产党,1974年12月参加工作。现任中国共产党第十九届中央委员会委员,湖北省委书记、省人大常委会主任,省军区党委第一书记,湖北省第一总河湖长。
3、应勇、王晓东、王忠林、尔肯江·吐拉洪、黄楚平、王瑞连、王艳玲、王贺胜、王立山、周霁、李乐成和马涛12位同志。
湖北现在最大的官是谁
1、湖北省委书记:蒋超良 蒋超良,男,汉族,1957年8月出生,湖南汨罗人,研究生学历,经济学硕士,高级经济师,1981年5月加入中国共产党,1974年12月参加工作。现任中国共产党第十九届中央委员会委员,湖北省委书记、省人大常委会主任,省军区党委第一书记,湖北省第一总河湖长。
2、省长。湖北省最大的官是省长,该官位掌握了湖北的一切大大小小的事务,所有发布的文件都是通过他手审查通过的。
3、湖北省省委书记罗清泉,省长李鸿忠, 副省长李宪生、 郭生练 、汤涛、 田承忠、 赵斌、张岱梨、段轮一,秘书长尹汉宁;武汉市市委书记杨松,市长阮成发,副市长袁善腊、岳 勇、胡绪鹍、张学忙、刘顺妮、尹维真、孙 亚,市长助理万 勇,秘书长彭丽敏。
4、湖北省委书记现在是应勇,据2020年2月13日新华社消息,中共中央决定:应勇同志任湖北省委委员、常委、书记,蒋超良同志不再担任湖北省委书记、常委、委员职务。2020年2月11日下午天津市委书记李鸿忠深入红桥区、南开区随机暗访检查防控工作。应勇,男,1957年11月生,汉族,浙江仙居人,中共党员。
5、新龙港镇党委书记。湖北阳新龙港最大的官是新龙港镇党委书记。根据查阅相关资料信息显示,肖本龙,男,1951年4月出生,职业黄石市阳新龙港镇党委书记。1978年4月至今一直从事行政工作,工作认真负责,作风扎实,具有开拓创新精神。由于政绩突出,多次受到县委、县政府的表彰,多次当选县人大代表和县党代表。
湖北省历任省委书记
湖北省历任省委书记如下:李先念(1909年6月23日-1992年6月21日),生于湖北黄安(今红安)李家大屋。9岁读私塾。12岁起先后在家乡和汉口学木工。1926年10月参加农民运动,任乡农民协会执行委员。1927年11月率领家乡农民参加黄(安)麻(城)起义,12月加入中国共产党。
中共湖北省委书记,湖北省省长。1945年11月生,湖北省江陵人。1963年9月至1968年9月,在武汉水运工程学院学习。1968年参加工作。先后任长航宜昌船厂计划员、副科长、科长、副厂长、厂长(1983年9月至1985年8月在中央党校培训部学习)。1975年加入中国共产党。大学学历。中央党校在职研究生学历。
罗清泉,男,汉族,1945年11月生,湖北江陵人,1975年12月加入中国共产党,1968年9月参加工作,中央党校在职研究生学历,工程师。曾任湖北省省长,中共湖北省委书记,湖北省人大常委会主任等职;1现任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。
湖北省委书记:蒋超良 蒋超良,男,汉族,1957年8月出生,湖南汨罗人,研究生学历,经济学硕士,高级经济师,1981年5月加入中国共产党,1974年12月参加工作。现任中国共产党第十九届中央委员会委员,湖北省委书记、省人大常委会主任,省军区党委第一书记,湖北省第一总河湖长。